AGUILERA REIJA PEDRO
Informe ejecutivo de AGUILERA REIJA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUILERA REIJA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFALEIA 2000 SL | Administrador Solidario | 24/10/2016 | |
ALFALEIA 2000 SL | Apoderado | 10/05/2011 | |
AGUILERA INGENIEROS SA | Administrador Unico | 01/06/2010 |
VINCULACIONES DE AGUILERA REIJA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILERA REIJA PEDRO
Empresa: AGUILERA INGENIEROS SA
Administrador Unico
- Aguilera Reija Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18063 , F 176, S 8, H M 6476, I/A 17 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-28
Empresa: ALFALEIA 2000 SL
Administrador Solidario
- Aguilera Reija Pablo
- Aguilera Reija Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28144 , F 190, S 8, H M 70487, I/A 18 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-28
Empresa: AGUILERA INGENIEROS SA
Administrador Unico
- Aguilera Reija Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18063 , F 167, S 8, H M 6476, I/A 11 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Empresa: ALFALEIA 2000 SL
Apoderado
- Aguilera Reija Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4240 , F 159, S 8, H M 70487, I/A 17 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28
Empresa: AGUILERA INGENIEROS SA
Administrador Unico
- Aguilera Reija Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18063 , F 167, S 8, H M 6476, I/A 10 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-28
Información de AGUILERA REIJA PEDRO
Mostramos los datos de AGUILERA REIJA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILERA REIJA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos