AGUILERA ORTEGA M CINTA
Informe ejecutivo de AGUILERA ORTEGA M CINTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUILERA ORTEGA M CINTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMERICOLD BARCELONA SANTA PERPETUA SA | Apoderado Solidario | 11/04/2017 | 17/01/2019 |
AMERICOLD ZARANTEPEC SL | Apoderado Solidario | 12/04/2017 | 17/01/2019 |
AMERICOLD BARCELONA PALAU SA | Apoderado Solidario | 12/04/2017 | 17/01/2019 |
VINCULACIONES DE AGUILERA ORTEGA M CINTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILERA ORTEGA M CINTA
Apoderado Solidario
- Aguilera Ortega M Cinta
- Aguilera Ortega Maria Cinta
- Aguilera Ortega Maria Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46006 , F 2, S 8, H B 387628, I/A 25 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: ZARANTEPEC SL
Apoderado Solidario
- Aguilera Ortega M Cinta
- Aguilera Ortega Maria Cinta
- Aguilera Ortega Maria Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44570 , F 154, S 8, H B 301658, I/A 17 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: AGRO MERCHANTS BARCELONA-PALAU SA
Apoderado Solidario
- Aguilera Ortega M Cinta
- Aguilera Ortega Maria Cinta
- Aguilera Ortega Maria Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42989 , F 19, S 8, H B 60490, I/A 58 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Apoderado Solidario
- Aguilera Ortega M Cinta
- Alarcon Martin Jose Francisco
- Cornelis Ronald Feiter
- Johan Andre Van Middendorp
- Sanchez Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42989 , F 15, S 8, H B 60490, I/A 52 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Empresa: ZARANTEPEC SL
Apoderado Solidario
- Aguilera Ortega M Cinta
- Alarcon Martin Jose Francisco
- Cornelis Ronald Feiter
- Johan Andre Van Middendorp
- Sanchez Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44570 , F 152, S 8, H B 301658, I/A 13 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Apoderado Solidario
- Aguilera Ortega M Cinta
- Alarcon Martin Jose Francisco
- Cornelis Ronald Feiter
- Johan Andre Van Middendorp
- Sanchez Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41529 , F 92, S 8, H B 387628, I/A 19 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Información de AGUILERA ORTEGA M CINTA
Mostramos los datos de AGUILERA ORTEGA M CINTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILERA ORTEGA M CINTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos