AGUILERA NAVARRO MARIA MAR
Informe ejecutivo de AGUILERA NAVARRO MARIA MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUILERA NAVARRO MARIA MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO SOFIABAS SL | Administrador Solidario | 20/06/2024 |
VINCULACIONES DE AGUILERA NAVARRO MARIA MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILERA NAVARRO MARIA MAR
Empresa: GRUPO GESMONTES SL
Administrador Solidario
- Aguilera Navarro Maria Mar
- Casado Yebras Juan Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 35903, I/A 5 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-14
Empresa: GESMONTES DESARROLLO RURAL SL
Administrador Solidario
- Aguilera Navarro Maria Mar
- Casado Yebras Juan Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 41680, I/A 3 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-14
Empresa: GRUPO SOFIABAS SL
Administrador Solidario
- Aguilera Navarro Maria Mar
- Casado Yebras Juan Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46281, I/A 1 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-14
Empresa: GESMONTES DESARROLLO RURAL SL
Administrador Solidario
- Aguilera Navarro Maria Mar
- Casado Yebras Juan Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 31, S 8, H CO 41680, I/A 1 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-14
Empresa: GRUPO GESMONTES SL
Administrador Solidario
- Aguilera Navarro Maria Mar
- Casado Yebras Juan Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2472 , F 36, S 8, H CO 35903, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-14
Información de AGUILERA NAVARRO MARIA MAR
Mostramos los datos de AGUILERA NAVARRO MARIA MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILERA NAVARRO MARIA MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos