AGUILERA GONZALEZ RICARDO
Informe ejecutivo de AGUILERA GONZALEZ RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUILERA GONZALEZ RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUZ DE CRUCE SL | Socio Unico | 06/03/2009 | |
LUZ DE CRUCE SL | Administrador Unico | 06/03/2009 |
VINCULACIONES DE AGUILERA GONZALEZ RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILERA GONZALEZ RICARDO
Empresa: AGUILERA ELECTRONICA SL
Apoderado
- Aguilera Gonzalez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19170 , F 162, S 8, H M 335550, I/A 11 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Empresa: AGUILERA EXTINCION SL
Apoderado
- Aguilera Gonzalez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28912 , F 153, S 8, H M 134632, I/A 10 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Empresa: AGUILERA ELECTRONICA SL
Apoderado
- Aguilera Gonzalez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19170 , F 159, S 8, H M 335550, I/A 8 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-28
Empresa: AGUILERA EXTINCION SL
Apoderado
- Aguilera Gonzalez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28912 , F 150, S 8, H M 134632, I/A 7 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28
Empresa: LUZ DE CRUCE SL
Administrador Unico
- Aguilera Gonzalez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20803 , F 3, S 8, H M 368661, I/A 2 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-28
Empresa: LUZ DE CRUCE SL
Administrador Solidario
- Aguilera Gonzalez Ricardo
- Bombin Falco Miguel Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20803 , F 3, S 8, H M 368661, I/A 2 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-28
Empresa: LUZ DE CRUCE SL
Socio Único
- Aguilera Gonzalez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20803 , F 3, S 8, H M 368661, I/A 2 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-28
Información de AGUILERA GONZALEZ RICARDO
Mostramos los datos de AGUILERA GONZALEZ RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILERA GONZALEZ RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos