AGUILAR VERDU MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de AGUILAR VERDU MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUILAR VERDU MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARANEL APARADOS SL | Liquidador | 22/05/2020 | |
ARANEL APARADOS SL | Socio Unico | 19/02/2018 | |
INVERSIONES BLOFELD SL | Administrador Unico | 11/03/2014 |
VINCULACIONES DE AGUILAR VERDU MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR VERDU MIGUEL ANGEL
Empresa: ARANEL APARADOS SL
Liquidador
- Aguilar Verdu Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102 , F 220, S 8, H A 158848, I/A 2 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-03
Empresa: ARANEL APARADOS SL
Administrador Unico
- Aguilar Verdu Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102 , F 220, S 8, H A 158848, I/A 2 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-03
Empresa: ARANEL APARADOS SL
Administrador Unico
- Aguilar Verdu Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102 , F 219, S 8, H A 158848, I/A 1 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-03
Empresa: ARANEL APARADOS SL
Socio Único
- Aguilar Verdu Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102 , F 219, S 8, H A 158848, I/A 1 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-03
Empresa: INVERSIONES BLOFELD SL
Administrador Unico
- Aguilar Verdu Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 116, S 8, H A 139052, I/A 1 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-03
Empresa: ODRY SHOES SL
Apoderado
- Aguilar Verdu Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 197, S 8, H A 112795, I/A 3 (22/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-03
Información de AGUILAR VERDU MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de AGUILAR VERDU MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR VERDU MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos