AGUILAR VERDEGUER JOSE
Informe ejecutivo de AGUILAR VERDEGUER JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUILAR VERDEGUER JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCION DEL LEVANTE BIOVAL SL | Administrador Solidario | 20/04/2017 | 15/11/2017 |
DISTRIBUCION DEL LEVANTE BIOVAL SL | Administrador Mancomunado | 24/10/2016 | 20/04/2017 |
DISTRIBUIDOR ECOLOGICO BIOVAL SL | Administrador Unico | 20/02/2014 | 20/02/2014 |
VINCULACIONES DE AGUILAR VERDEGUER JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR VERDEGUER JOSE
Empresa: DISTRIBUCION DEL LEVANTE BIOVAL SL
Administrador Solidario
- Aguilar Verdeguer Jose
- Maestro Badia Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10188, L 7470, F 109, S 8, H V 172998, I/A 3 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-46
Empresa: DISTRIBUCION DEL LEVANTE BIOVAL SL
Administrador Solidario
- Aguilar Verdeguer Jose
- Maestro Badia Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10188, L 7470, F 109, S 8, H V 172998, I/A 2 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-46
Empresa: DISTRIBUCION DEL LEVANTE BIOVAL SL
Administrador Mancomunado
- Aguilar Verdeguer Jose
- Maestro Badia Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10188, L 7470, F 109, S 8, H V 172998, I/A 2 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-46
Empresa: DISTRIBUCION DEL LEVANTE BIOVAL SL
Administrador Mancomunado
- Aguilar Verdeguer Jose
- Maestro Badia Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10188, L 7470, F 108, S 8, H V 172998, I/A 1 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-46
Empresa: DISTRIBUIDOR ECOLOGICO BIOVAL SL
Administrador Unico
- Aguilar Verdeguer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9668, L 6950, F 114, S 8, H V 155267, I/A 3 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-46
Empresa: DISTRIBUIDOR ECOLOGICO BIOVAL SL
Administrador Unico
- Aguilar Verdeguer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9668, L 6950, F 114, S 8, H V 155267, I/A 2 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-46
Información de AGUILAR VERDEGUER JOSE
Mostramos los datos de AGUILAR VERDEGUER JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR VERDEGUER JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos