AGUILAR VARONA TERESA
Informe ejecutivo de AGUILAR VARONA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUILAR VARONA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIZGORRE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2010 | 05/05/2016 |
BIZGORRE SL | Apoderado Solidario | 05/11/2009 | 19/08/2010 |
BIZGORRE SL | Apoderado Solidario | 11/05/2010 | 19/08/2010 |
VINCULACIONES DE AGUILAR VARONA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR VARONA TERESA
Empresa: BIZGORRE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Varona Teresa
- Olabarrieta Tazo Jon Joseba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 107 , F 43, S 8, H BI 27979, I/A 22 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-48
Empresa: BIZGORRE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Varona Teresa
- Jauregui Lopez Cesar
- Olabarrieta Tazo Jon Joseba
- Salazar Zugazaga Igor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 107 , F 42, S 8, H BI 27979, I/A 21 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-48
Empresa: BIZGORRE SL
Apoderado Solidario
- Aguilar Varona Teresa
- Jauregui Lopez Cesar
- Olabarrieta Tazo Jon Joseba
- Salazar Zugazaga Igor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 107 , F 42, S 8, H BI 27979, I/A 21 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-48
Empresa: BIZGORRE SL
Apoderado Solidario
- Aguilar Varona Teresa
- Jauregui Lopez Cesar
- Olabarrieta Tazo Jon Joseba
- Salazar Zugazaga Igor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 107 , F 22, S 8, H BI 27979, I/A 20 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-48
Empresa: BIZGORRE SL
Apoderado Solidario
- Aguilar Varona Teresa
- Baz Pinto Maria Angeles
- Olabarrieta Tazo Jon Joseba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 107 , F 21, S 8, H BI 27979, I/A 17 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-48
Información de AGUILAR VARONA TERESA
Mostramos los datos de AGUILAR VARONA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR VARONA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos