AGUILAR TALAVERA ALVARO MARIA
Informe ejecutivo de AGUILAR TALAVERA ALVARO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUILAR TALAVERA ALVARO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABSOLUTIO MC SL | Apoderado | 05/05/2021 | |
IBER JUSTICIA SL | Apoderado | 27/11/2020 | |
AG ADVISORY ASOCIADOS Y ANALISTAS SL | Apoderado | 30/10/2019 | |
ALVANTO 2000 SERVICIOS SL | Administrador Unico | 25/01/2013 |
VINCULACIONES DE AGUILAR TALAVERA ALVARO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR TALAVERA ALVARO MARIA
Empresa: EVENTOS Y FESTIVALES AIE
Socio Miembr
- Aguilar Talavera Alvaro Maria
- Aguilar Talavera Antonio
- Alonso Urruchi Maria Jesusa
- Blitz Garzon Roberto-jose
- CLOUDTREE SL
- Cuesta Torrado Francisco Javier
- Del Cid Iglesias Rocio
- DISTRITO MUSICAL SL
- FAMORI EMPRESARIOS SL
- Fernandez Dominguez Dario
- FINE ART DEALERS SL
- FRANCO ESPAÑOLA MARITIMA SL
- GENERAL MACHINES TECHNOLOGY SL
- Llul Bergas Marc
- Lucas De Leyva Enrique
- Martinez Suarez Eutimio
- MENEZ PATRIMONIAL SL
- Moreno Cudos Marta Maria
- Ortiz Rivera Adrian
- Paredes Gonzalez Del Amo Jorge
- Rodriguez Marañon Angeles Macarena
- Sacristan Salvador Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44116 , F 145, S 8, H M 778047, I/A 6 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-28
Empresa: EVENTOS Y FESTIVALES AIE
Socio Miembr
- Aguilar Talavera Alvaro Maria
- Aguilar Talavera Antonio
- Alonso Urruchi Maria Jesusa
- Blitz Garzon Roberto-jose
- Bruno Claudio
- CLOUDTREE SL
- Cuesta Torrado Francisco Javier
- Del Cid Iglesias Rocio
- DISTRITO MUSICAL SL
- EVENTOS PARTIDO A PARTIDO SL
- FAMORI EMPRESARIOS SL
- Fernandez Dominguez Dario
- FINE ART DEALERS SL
- FRANCO ESPAÑOLA MARITIMA SL
- GENERAL MACHINES TECHNOLOGY SL
- Llul Bergas Marc
- Lucas De Leyva Enrique
- Martinez Suarez Eutimio
- MENEZ PATRIMONIAL SL
- Moreno Cudos Marta Maria
- Ortiz Rivera Adrian
- Paredes Gonzalez Del Amo Jorge
- Rodriguez Marañon Angeles Macarena
- Sacristan Salvador Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44116 , F 143, S 8, H M 778047, I/A 5 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: ABSOLUTIO MC SL
Apoderado
- Aguilar Talavera Alvaro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7007 , F 135, S 8, H SE129304, I/A 2 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-41
Empresa: IBER JUSTICIA SL
Apoderado
- Aguilar Talavera Alvaro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6949 , F 172, S 8, H SE127824, I/A 2 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-41
Empresa: AG ADVISORY ASOCIADOS Y ANALISTAS SL
Apoderado
- Aguilar Talavera Alvaro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6084 , F 79, S 8, H SE107077, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-41
Empresa: ALVANTO 2000 SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Aguilar Talavera Alvaro Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 219, S 8, H SE 50232, I/A 3 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-41
Información de AGUILAR TALAVERA ALVARO MARIA
Mostramos los datos de AGUILAR TALAVERA ALVARO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR TALAVERA ALVARO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos