AGUILAR ROSA RAFAEL
Informe ejecutivo de AGUILAR ROSA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUILAR ROSA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KONEXIA GLOBAL STRATEGY MANAGEMENT SL | Apoderado | 17/10/2011 |
VINCULACIONES DE AGUILAR ROSA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR ROSA RAFAEL
Administrador Unico
- Aguilar Rosa Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28601 , F 59, S 8, H M 514991, I/A 6 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
Empresa: KIMBERLY CLARK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguilar Rosa Rafael
- Auffret Viviana
- Bas Llorens Vicente Francisco
- Biagietti Michele
- Campos Rocha David Hernan
- Campos Rocha David Hernan
- Echegoyen Esparcia Maria Del Carmen
- Echegoyen Esparcia Maria Del Carmen
- Echegoyen Esparcia Maria Del Carmen
- Echegoyen Esparcia Maria Del Carmen
- Fernandez Porras Nicanor
- Fernandez Porras Nicanor
- Fontaiña Onega Ana
- Fontaiña Onega Ana
- Fontaiña Onega Ana
- Gamiz Gutierrez Juan Andres
- Gil Fernandez Maria De Los Reyes
- Gomez Rego Javier
- Gonzalez Peinado Lorenzo
- Guajardo Fajardo Juan Jose
- Head Andrew Michael Wilson
- Hernando Perez Maria Luisa
- Hernando Perez Maria Luisa
- Hidalgo Gomez Antonio
- Hidalgo Gomez Antonio
- Hidalgo Gomez Antonio
- Ibarra Rodriguez Alberto
- Iglesias Gonzalez Angel
- Isart Ruiz Daniel
- Jimenez Delgado Ana
- Jimenez Delgado Ana
- Jimenez Delgado Ana
- Jimenez Delgado Ana
- Lopez De Uralde Pastor Luis
- Lopez De Uralde Pastor Luis
- Martin Nuevo Manuel
- Morgo Farre Jose Luis
- Negro Renato
- Negro Renato
- Negro Renato
- Negro Renato
- Nisbet Philip James
- Otero Mariño Paula
- Pinedo Lumbrera Gemma
- Pinedo Lumbrera Gemma
- Reynaudo Massimo
- Reynaudo Massimo
- Reynaudo Massimo
- Reynaudo Massimo
- Rodriguez Fernandez Urbano
- Rodriguez Fernandez Urbano
- Rodriguez Fernandez Urbano
- Rodriguez Fernandez Urbano
- Savides Konstantinos
- Savides Konstantinos
- Savides Konstantinos
- Savides Konstantinos
- Sciazko Michal
- Serna Sanchez Josep
- Telford Sara
- Torres Expolio Jose Antonio
- Torres Expolio Jose Antonio
- Wilkinson Timothy Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35880 , F 92, S 8, H M 30498, I/A 276 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Administrador Unico
- Aguilar Rosa Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28601 , F 58, S 8, H M 514991, I/A 4 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Apoderado
- Aguilar Rosa Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28601 , F 56, S 8, H M 514991, I/A 3 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
Empresa: KIMBERLY CLARK SL
Apoderado
- Aguilar Rosa Rafael
- Aloyse Cordel Jean Luck
- Anderson Terry M
- Armentia Prada Enrique
- Bas Llorens Vicente Francisco
- Cortajarena Beloqui Francisco Javier
- Cortajarena Beloqui Francisco Javier
- Dueñas Aragon Samuel
- Echegoyen Esparcia Maria Del Carmen
- Fernandez Dominguez Francisco
- Gamiz Gutierrez Juan Andres
- Gijon Alonso Pablo
- Guajardo Fajardo Juan Jose
- Guisado Montes Antonio
- Hernando Perez Maria Luisa
- Ibarrondo Anibarro Jesus Maria
- Ibarrondo Anibarro Jose Antonio
- Jauregui Vidaurrazaga Jon Ander
- Lapuerta Lara Juan Carlos
- Leroy Pierre
- Martin Nuevo Manuel
- Mota Franco Jose Antonio
- Newton Simon
- Ojeda Medina Sergio
- Ottermans Dirk
- Quaranto Leonard Anthony
- Ratcliff James
- Rodriguez Fernandez Urbano
- Rodriguez Fernandez Urbano
- Ruiz Sainz Manuel
- San Sebastian Arrugaeta Luis
- Sanchez Hernandez Agustin
- Valdes De La Colina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14375 , F 92, S 8, H M 30498, I/A 238 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28
Empresa: KIMBERLY CLARK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14375 , F 90, S 8, H M 30498, I/A 234 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-28
Información de AGUILAR ROSA RAFAEL
Mostramos los datos de AGUILAR ROSA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR ROSA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos