AGUILAR RINCON ANTONIO
Informe ejecutivo de AGUILAR RINCON ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE AGUILAR RINCON ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTRERRIOS FACILITY SERVICES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2022 | 17/08/2023 |
AUTSEDEP INSTALLATION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2022 | 17/08/2023 |
GEYSELMAIN ZARAGOZA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/08/2023 | |
GROUP E AUT EFS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/08/2023 | |
SERVAD 2015 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/08/2023 | |
ENTRERRIOS AUTOMATIZACION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/08/2023 | |
ENTREMARES ENAN SL | Administrador Solidario | 26/11/2020 | 18/07/2022 |
AINSER SL | Administrador Solidario | 29/03/2016 |
VINCULACIONES DE AGUILAR RINCON ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR RINCON ANTONIO
Empresa: GROUP E AUT EFS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Rincon Antonio
- Gonzalez Luque Sandra
- Nieto Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154 , F 44, S 8, H Z 59543, I/A 4 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-50
Empresa: AUTSEDEP INSTALLATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Rincon Antonio
- Gonzalez Luque Sandra
- Nieto Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305 , F 22, S 8, H Z 63176, I/A 4 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-50
Empresa: SERVAD 2015 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Rincon Antonio
- Gonzalez Luque Sandra
- Nieto Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4094 , F 137, S 8, H Z 58051, I/A 4 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-50
Empresa: GEYSELMAIN ZARAGOZA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Rincon Antonio
- Gonzalez Luque Sandra
- Nieto Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 165, S 8, H Z 43457, I/A 7 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-50
Empresa: ENTRERRIOS FACILITY SERVICES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Rincon Antonio
- Gonzalez Luque Sandra
- Nieto Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034 , F 71, S 8, H Z 56459, I/A 10 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-50
Empresa: ENTRERRIOS AUTOMATIZACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Rincon Antonio
- Gonzalez Luque Sandra
- Nieto Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3780 , F 57, S 8, H Z 22618, I/A 19 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-50
Empresa: AUTSEDEP INSTALLATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Rincon Antonio
- Gonzalez Luque Sandra
- Nieto Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305 , F 20, S 8, H Z 63176, I/A 2 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-50
Empresa: ENTRERRIOS FACILITY SERVICES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Rincon Antonio
- Gonzalez Luque Sandra
- Nieto Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034 , F 69, S 8, H Z 56459, I/A 7 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-50
Empresa: ENTREMARES ENAN SL
Administrador Solidario
- Aguilar Rincon Antonio
- Gonzalez Luque Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4494 , F 151, S 8, H Z 67791, I/A 2 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-50
Empresa: ENTREMARES ENAN SL
Administrador Solidario
- Aguilar Rincon Antonio
- Gonzalez Luque Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4494 , F 148, S 8, H Z 67791, I/A 1 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-50
VER MAS ACTOS
Información de AGUILAR RINCON ANTONIO
Mostramos los datos de AGUILAR RINCON ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR RINCON ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos