AGUILAR ORGAZ ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de AGUILAR ORGAZ ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AGUILAR ORGAZ ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUCLINIC UNION ESPECIALIDADES MEDICAS SL | Apoderado | 14/02/2024 | |
PLATAFORMA DE ACTIVIDADES NOTORIAS GENERALES Y DE ESPECIAL ALCANCE SL | Apoderado | 09/06/2020 |
VINCULACIONES DE AGUILAR ORGAZ ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR ORGAZ ANTONIO JESUS
Apoderado
- Aguilar Orgaz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6564 , F 193, S 8, H SE118184, I/A 6 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-41
Apoderado
- Aguilar Orgaz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6785 , F 160, S 8, H SE123639, I/A 2 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-41
Liquidador
- Aguilar Orgaz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 101, S 8, H GR 42404, I/A 3 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-18
Administrador Unico
Liquidador
- Aguilar Orgaz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 101, S 8, H GR 42404, I/A 3 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-18
Empresa: NITUREQ SL
Liquidador
- Aguilar Orgaz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5440 , F 113, S 8, H SE 91260, I/A 3 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-41
Liquidador
- Aguilar Orgaz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 154, S 8, H SE 42496, I/A 4 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-41
Administrador Unico
- Aguilar Orgaz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 154, S 8, H SE 42496, I/A 4 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-41
Empresa: CENTRO AGRARIO SOLIDARIO SL
Liquidador
- Aguilar Orgaz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722 , F 24, S 8, H SE 53250, I/A 5 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-41
Empresa: CENTRO AGRARIO SOLIDARIO SL
Administrador Unico
- Aguilar Orgaz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722 , F 24, S 8, H SE 53250, I/A 5 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-41
Información de AGUILAR ORGAZ ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de AGUILAR ORGAZ ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR ORGAZ ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos