AGUILAR JULIA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de AGUILAR JULIA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUILAR JULIA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J2 WAREHOUSE NUTRITION SL | Administrador Solidario | 27/05/2016 | |
MUSCULARSTORE GROUP SL | Administrador Unico | 13/09/2013 |
VINCULACIONES DE AGUILAR JULIA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR JULIA FRANCISCO JAVIER
Empresa: ZONA 3 ASESORIA E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Aguilar Julia Francisco Javier
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5133 , F 33, S 8, H SE 83813, I/A 4 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-41
Empresa: J2 WAREHOUSE NUTRITION SL
Administrador Solidario
- Aguilar Julia Francisco Javier
- Lopez Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6199 , F 1, S 8, H SE109629, I/A 1 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-41
Empresa: MUSCULARSTORE GROUP SL
Administrador Unico
- Aguilar Julia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5746 , F 40, S 8, H SE 98482, I/A 1 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-41
Empresa: ZONA 3 ASESORIA E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Aguilar Julia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5133 , F 32, S 8, H SE 83813, I/A 3 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-41
Empresa: ZONA 3 ASESORIA E INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Aguilar Julia Francisco Javier
- Espinosa Macias Manuela
- Sanchez Lopez Maria Teresa De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5133 , F 32, S 8, H SE 83813, I/A 3 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-41
Empresa: ZONA 3 ASESORIA E INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Aguilar Julia Francisco Javier
- Espinosa Macias Manuela
- Sanchez Lopez Maria Teresa De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5133 , F 32, S 8, H SE 83813, I/A 2 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-11-41
Información de AGUILAR JULIA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de AGUILAR JULIA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR JULIA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos