AGUILAR IBAÑEZ BLANCA
Informe ejecutivo de AGUILAR IBAÑEZ BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUILAR IBAÑEZ BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICACIONES AGUILAR SL | Consejero | 23/08/2012 | 02/09/2016 |
VINCULACIONES DE AGUILAR IBAÑEZ BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR IBAÑEZ BLANCA
Empresa: EDIFICACIONES AGUILAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguilar Dorado Joaquin
- Aguilar Ibañez Blanca
- Aguilar Ibañez Marcos Joaquin
- Aguilar Ibañez Miriam
- Ibañez Goicoechea Ana Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32981 , F 86, S 8, H M 593659, I/A 3 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
Empresa: EDIFICACIONES AGUILAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguilar Dorado Joaquin
- Aguilar Ibañez Blanca
- Aguilar Ibañez Marcos Joaquin
- Aguilar Ibañez Miriam
- Ibañez Goicoechea Ana Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32981 , F 86, S 8, H M 593659, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Empresa: EDIFICACIONES AGUILAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguilar Dorado Joaquin
- Aguilar Ibañez Blanca
- Aguilar Ibañez Marcos Joaquin
- Aguilar Ibañez Miriam
- Ibañez Goicoechea Ana Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 191, S 8, H CR 1744, I/A 9 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-13
Información de AGUILAR IBAÑEZ BLANCA
Mostramos los datos de AGUILAR IBAÑEZ BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR IBAÑEZ BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos