AGUILAR GONZALO ANTONIO
Informe ejecutivo de AGUILAR GONZALO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUILAR GONZALO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GINKGO GESTION MOSTOLES SL | Apoderado | 03/04/2017 | 22/08/2017 |
GINKGO GESTION SL | Apoderado | 19/04/2017 | 22/08/2017 |
GINKGO GESTION SANT FELIU SL | Apoderado | 24/04/2017 | 22/08/2017 |
VINCULACIONES DE AGUILAR GONZALO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR GONZALO ANTONIO
Empresa: GINKGO GESTION MOSTOLES SL
Apoderado
- Aguilar Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35020 , F 71, S 8, H M 629831, I/A 5 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28
Empresa: GINKGO GESTION SL
Apoderado
- Aguilar Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32043 , F 85, S 8, H M 576633, I/A 5 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28
Empresa: GINKGO GESTION SANT FELIU SL
Apoderado
- Aguilar Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34858 , F 123, S 8, H M 626924, I/A 5 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28
Empresa: GINKGO GESTION SANT FELIU SL
Apoderado
- Aguilar Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34858 , F 122, S 8, H M 626924, I/A 4 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-28
Empresa: GINKGO GESTION SL
Apoderado
- Aguilar Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32043 , F 85, S 8, H M 576633, I/A 4 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
Empresa: GINKGO GESTION MOSTOLES SL
Apoderado
- Aguilar Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35020 , F 70, S 8, H M 629831, I/A 4 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Información de AGUILAR GONZALO ANTONIO
Mostramos los datos de AGUILAR GONZALO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR GONZALO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos