AGUILAR GIL MARIA
Informe ejecutivo de AGUILAR GIL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUILAR GIL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANAGU MADERAS SL | Administrador Solidario | 15/12/2021 | |
ZINK DIGITAL SL | Apoderado Solidario | 29/05/2018 | |
DISCANTUS MORE HISPANO SL | Apoderado Solidario | 18/04/2018 | |
SANAGU INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 27/11/2015 | |
VITRUVIO JEREZ SL | Administrador Unico | 08/08/2011 |
VINCULACIONES DE AGUILAR GIL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR GIL MARIA
Empresa: SANAGU MADERAS SL
Administrador Solidario
- Aguilar Gil Maria
- San Martin Aguilar Francisco Valeriano
- Sanmartin Anaya Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 132, S 8, H CA 1500, I/A 6 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-11
Empresa: SANAGU MADERAS SL
Administrador Solidario
- Aguilar Gil Maria
- Sanmartin Anaya Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 132, S 8, H CA 1500, I/A 6 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-11
Empresa: SOL MAYOR SL
Apoderado Solidario
- Aguilar Gil Maria
- Delgado Castañeda Luz Divina
- Gil Garcia Maria Isabel
- Raimundi Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10449, L 7730, F 168, S 8, H V 180325, I/A 3 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-46
Empresa: ZINK DIGITAL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10447, L 7728, F 213, S 8, H V 180261, I/A 4 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-46
Empresa: EXPEDIATUR SLNE
Apoderado Solidario
- Aguilar Gil Maria
- Delgado Castañeda Luz Divina
- Gil Garcia Maria Isabel
- Raimundi Marina Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 192, S 9, H M 2135, I/A 7 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Empresa: DISCANTUS MORE HISPANO SL
Apoderado Solidario
- Aguilar Gil Maria
- Delgado Castañeda Luz Divina
- Gil Garcia Maria Isabel
- Raimundi Marina Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21539 , F 26, S 8, H M 383200, I/A 8 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Empresa: SANAGU INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Aguilar Gil Maria
- Sanmartin Anaya Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595 , F 114, S 8, H CA 24662, I/A 15 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-11
Empresa: SANAGU INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Aguilar Gil Maria
- Sanmartin Anaya Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595 , F 114, S 8, H CA 24662, I/A 15 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-11
Empresa: VITRUVIO JEREZ SL
Administrador Unico
- Aguilar Gil Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2021 , F 5, S 8, H CA 42201, I/A 1 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-11
Información de AGUILAR GIL MARIA
Mostramos los datos de AGUILAR GIL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR GIL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos