AGUILAR FERNANDEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de AGUILAR FERNANDEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUILAR FERNANDEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VARIETY TARGET SL | Administrador Unico | 14/11/2017 |
VINCULACIONES DE AGUILAR FERNANDEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR FERNANDEZ RAFAEL
Empresa: DORAMAR CIUDAD JARDIN SL
Administrador Solidario
- Aguilar Fernandez Rafael
- Cordoba Peinado Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5853, L 4760, F 201, S 8, H MA151563, I/A 2 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-29
Empresa: RESTAURANTES DORAMAR SL
Administrador Solidario
- Aguilar Fernandez Rafael
- Rivera Pino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5317, L 4224, F 57, S 8, H MA124694, I/A 2 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-29
Empresa: DORAMAR CIUDAD JARDIN SL
Administrador Solidario
- Aguilar Fernandez Rafael
- Cordoba Peinado Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5853, L 4760, F 200, S 8, H MA151563, I/A 1 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-29
Empresa: VARIETY TARGET SL
Administrador Unico
- Aguilar Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589, L 4496, F 45, S 8, H MA137977, I/A 2 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-29
Empresa: RESTAURANTES DORAMAR SL
Administrador Solidario
- Aguilar Fernandez Rafael
- Rivera Pino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5317, L 4224, F 56, S 8, H MA124694, I/A 1 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-29
Información de AGUILAR FERNANDEZ RAFAEL
Mostramos los datos de AGUILAR FERNANDEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR FERNANDEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos