AGUILAR CORCOLES SARA
Informe ejecutivo de AGUILAR CORCOLES SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUILAR CORCOLES SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLIMISAC ALBACETE SL | Administrador Solidario | 08/01/2024 | |
LOGISTICA ALBARESA SA | Administrador Solidario | 29/04/2021 | |
LOGISTICA ALBARESA SA | Apoderado | 28/09/2009 |
VINCULACIONES DE AGUILAR CORCOLES SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR CORCOLES SARA
Empresa: CLIMISAC ALBACETE SL
Administrador Solidario
- Aguilar Corcoles Sara
- Cañadas Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073, L 837, F 80, S 8, H AB 30419, I/A 1 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-02
Empresa: LOGISTICA ALBARESA SA
Administrador Solidario
- Aguilar Corcoles Francisco Javier
- Aguilar Corcoles Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 990, L 754, F 26, S 8, H AB 16785, I/A 14 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-02
Empresa: LOGISTICA ALBARESA SA
Administrador Unico
- Aguilar Corcoles Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 990, L 754, F 26, S 8, H AB 16785, I/A 14 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-02
Empresa: LOGISTICA ALBARESA SA
Administrador Unico
- Aguilar Corcoles Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 990, L 754, F 26, S 8, H AB 16785, I/A 13 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-02
Empresa: LOGISTICA ALBARESA SA
Administrador Unico
- Aguilar Corcoles Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 187, S 8, H AB 16785, I/A 10 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-02
Empresa: LOGISTICA ALBARESA SA
Administrador Unico
- Aguilar Corcoles Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888, L 652, F 188, S 8, H AB 16785, I/A 8 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-02
Empresa: LOGISTICA ALBARESA SA
Apoderado
- Aguilar Corcoles Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 881, L 645, F 224, S 8, H AB 16785, I/A 6 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-02
Información de AGUILAR CORCOLES SARA
Mostramos los datos de AGUILAR CORCOLES SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR CORCOLES SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos