AGUILAR CANALS MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de AGUILAR CANALS MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUILAR CANALS MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 87 FP | Miem.Com.Ctr | 09/07/2021 | |
BNP PARIBAS SA | Apoderado Solidario | 19/04/2021 | |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | Apoderado | 29/03/2021 | |
BNP PARIBAS FUND SERVICES ESPAÑA SL | Apoderado | 21/03/2021 |
VINCULACIONES DE AGUILAR CANALS MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR CANALS MARIA DOLORES
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguilar Canals Maria Dolores
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22034 , F 53, S 8, H M 40359, I/A 137 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 87 FP
Miem.Com.Ctr
- Aguilar Canals Maria Dolores
- Cepeda Ramos Juan Jose
- Ceprian Camacho Vicente
- Codina Aracama Marta
- Delgado Jimenez Antonio Felipe
- Diaz Garcia Pedro Luis
- Gardeazabal Ortiz Carlos
- Gema Barea Jose Alfonso
- Hauschild Rey Peter
- Hurtado De Mendoza Cabrera Soledad
- Monteserin Ibarra Jesus
- Salvador Garcia Javier
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37289 , F 23, S 8, H M 202144, I/A 18 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-28
Empresa: BNP PARIBAS SA
Apoderado Solidario
- Aguilar Canals Maria Dolores
- De La Rosa Valverde Gonzalo
- Garcia Gurdiel Alicia
- Gardeazabal Ortiz Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39844 , F 108, S 3, H 40598, I/A 236 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Empresa: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Apoderado
- Aguilar Canals Maria Dolores
- Garcia Higuera Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31671 , F 221, S 8, H M 269144, I/A 108 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Empresa: BNP PARIBAS FUND SERVICES ESPAÑA SL
Apoderado
- Aguilar Canals Maria Dolores
- Garcia Higuera Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25444 , F 212, S 8, H M 458439, I/A 41 (21/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Empresa: BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA
Apoderado Mancomunado
- Aguilar Canals Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22034 , F 51, S 8, H M 40359, I/A 131 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28
Empresa: BNP PARIBAS SA
Apoderado Mancomunado
- Bescos Delso Cristina
- Diaz Galvez Perez Del Puerto Juan
- Escobedo Eizaguirre Miguel Jose
- Gardeazabal Ortiz Carlos
- Lopez Garcia De La Chica Fermin
- Martin Hoyos Antonio
- Martin Hoyos Antonio
- Perez Navarro Maria Eugenia
- Perez Navarro Maria Eugenia
- Perez Navarro Maria Eugenia
- Ramos Sanchez Vicente
- Sanchez Blanco Manuel Francisco
- Sanchez Blanco Manuel Francisco
- Sanchez Mer Montserrat
- Sancho Ferran Luis
- Zaitegui Garcia Irantzu
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abascal Fernandez Jose Ramon
- Aguilar Canals Maria Dolores
- Arrillaga Romero David
- Ballesteros Corrales Pedro
- Bernfield Daniel
- Boyero Duran Julian
- Cadenas Roman Manuel Jacinto
- Carrera Diaz Yolanda
- Codina Aracama Marta
- De Ansorena Rodriguez De Tembleque Rafael
- De La Fuente Escribano Javier
- De La Riva Gallego Luis
- De Las Morenas Ferrandiz Carlos
- Dejean Thomas Christophe Jean Noel
- Dermit Cosio Enrique Ramon
- Fernandez Nuñez Marta Almudena
- Fernandez Vazquez Julio
- Garcia Rodriguez Inmaculada
- Garcia Tizon Larroca Arturo
- Giron Jurado Oscar
- Godina Queralt Carlos
- Gomez Hernandez Javier
- Gonzalez Artiach Susana
- Infantes San Mateo Juan-carlos
- Loiseau Thierry
- Lopez De Castro Suero Francisco De Borja
- Lopez Garcia De La Chica Fermin
- Lozano Saul Ana
- Marquez Jimenez Maria-isabel
- Martinez Borras Ramon
- Martinez Garcia Rebeca Maria
- Martinez Perez Raoul
- Mendez De Vigo Mario
- Mico Magan Macarena
- Navarro Fernandez Jose Francisco
- Novo Naveira Maria
- Nuñez Uranga Javier
- Olivan Fajardo Maria Del Carmen
- Peña Arceo Angel
- Perez Camino Pinto Maria Amparo
- Perez Camino Pinto Maria Amparo
- Picon Risquez Maria Fernanda
- Rumeu De Armas Cervera Sonsoles
- Rumeu De Armas Cruzat Jaime
- Sarricolea Bilbao Alberto
- Segimon De Manzanos Jaime
- Sendino Gomez Patricia Maria
- Serrano Seiz Ana Del Mar
- Serrano Suñer De Hoyos Jose
- Suarez De La Rica Jorge
- Ullivarri Royuela Maria Teresa
- Urea Cuesta Maria De Los Angeles
- Vazquez Rafael Cruz Juan Jose
- Velasco Lledo Almudena
- Villajos Izquierdo Maximiliano
- Villanueva Vico Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39844 , F 87, S 3, H 40598, I/A 215 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Empresa: BNP PARIBAS SA
Apoderado
- Aguilar Canals Maria Dolores
- Alguacil Lopez Jose Antonio
- Amat Curton Ana
- Arias Castro Federico
- Arrillaga Romero David
- Barba Perez Oscar
- Benito Gallego Begoña
- Cadenas Roman Manuel Jacinto
- De Ansorena Rodriguez De Tembleque Rafael
- De La Fuente Escribano Javier
- Fernandez Vazquez Julio Gonzalo
- Garcia Marcet Jose
- Lopez Garcia De La Chica Fermin
- Lopez Sanchez Francisco Jose
- Lozano Saul Ana
- Navarro Escolar Angel
- Rafel Fontanals Marti
- Ramos Sanchez Vicente
- Rodriguez Zabalgo Antonio
- Sanchez Arribas Alberto
- Santacoloma Garcia Olatz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35534 , F 214, S 8, H M 40598, I/A 193 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28
Empresa: FORTIS BANK SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25464 , F 118, S 8, H M 52996, I/A 151 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28
Empresa: BNP PARIBAS SA
Apoderado
- Aguilar Canals Maria Dolores
- Ballesteros Corrales Pedro
- Garcia Rodriguez Inmaculada
- Giron Jurado Oscar
- Marquez Jimenez Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23484 , F 195, S 3, H 40598, I/A 137 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Información de AGUILAR CANALS MARIA DOLORES
Mostramos los datos de AGUILAR CANALS MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR CANALS MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos