AGUILAR BLASCO DAVID
Informe ejecutivo de AGUILAR BLASCO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUILAR BLASCO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIEMPO LIBRE ETCETERA SL | Socio Unico | 27/11/2014 | |
TIEMPO LIBRE ETCETERA SL | Administrador Unico | 09/06/2011 |
VINCULACIONES DE AGUILAR BLASCO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR BLASCO DAVID
Apoderado
- Aguilar Blasco David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622 , F 152, S 8, H TO 23246, I/A 7 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-45
Consejero Delegado Mancomunado
- Aguilar Blasco David
- Gomez Ruiz Jose
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622 , F 152, S 8, H TO 23246, I/A 6 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-45
Apoderado
- Aguilar Blasco David
Consejero Delegado Mancomunado
- Aguilar Blasco David
- Gomez Ruiz Jose
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 6, S 8, H TO 23246, I/A 5 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-45
Apoderado
- Aguilar Blasco David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 6, S 8, H TO 23246, I/A 4 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-45
Empresa: TIEMPO LIBRE ETCETERA SL
Socio Único
- Aguilar Blasco David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 68, S 8, H TO 30644, I/A 4 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-45
Empresa: TIEMPO LIBRE ETCETERA SL
Administrador Unico
- Aguilar Blasco David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 68, S 8, H TO 30644, I/A 3 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-45
Información de AGUILAR BLASCO DAVID
Mostramos los datos de AGUILAR BLASCO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR BLASCO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos