AGUILA PARRA DOLORES
Informe ejecutivo de AGUILA PARRA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUILA PARRA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALAS AGUILA SL DE PATRIMONIO | Consejero | 03/11/2016 | 24/09/2024 |
SALAS AGUILA SL DE PATRIMONIO | Administrador Solidario | 03/11/2016 | |
GRUPO SALAS AGUILA SL | Administrador Solidario | 02/04/2009 | 02/02/2011 |
DOLORES AGUILA PARRA SL | Administrador Solidario | 02/02/2011 |
VINCULACIONES DE AGUILA PARRA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILA PARRA DOLORES
Empresa: SALAS AGUILA SL DE PATRIMONIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 8988, I/A 4 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-04
Empresa: SALAS AGUILA SL DE PATRIMONIO
Consejero Delegado
Consejero
- Aguila Parra Dolores
- Salas Aguila Maria Dolores
- Salas Muñoz Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 288 , F 146, S 8, H AL 8988, I/A 3 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-04
Empresa: SALAS AGUILA SL DE PATRIMONIO
Administrador Solidario
- Aguila Parra Dolores
- Salas Muñoz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 288 , F 146, S 8, H AL 8988, I/A 3 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-04
Empresa: DOLORES AGUILA PARRA SL
Administrador Solidario
- Aguila Parra Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 39, S 8, H AL 7215, I/A 5 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-04
Empresa: TRANSPORTES FRIO SALAS SL
Administrador Solidario
- Aguila Parra Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 216 , F 100, S 8, H AL 6902, I/A 4 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-04
Empresa: TRANSPORTES FRIO SALAS SL
Administrador Solidario
- Aguila Parra Dolores
- Granados Conchillo Jose Maria
- Salas Aguila Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 216 , F 100, S 8, H AL 6902, I/A 3 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-04
Información de AGUILA PARRA DOLORES
Mostramos los datos de AGUILA PARRA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILA PARRA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos