AGUIAR MERINO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de AGUIAR MERINO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUIAR MERINO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCION Y EXPLOTACION DE FINCAS SL | Liquidador Mancomunado | 31/07/2023 | |
PROMOCION Y EXPLOTACION DE INMUEBLES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 13/12/2012 | |
PROMOCION Y EXPLOTACION DE INMUEBLES SA | Consejero | 13/12/2012 | |
PROMOCION Y EXPLOTACION DE FINCAS SL | Apoderado | 28/04/2010 |
VINCULACIONES DE AGUIAR MERINO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIAR MERINO MIGUEL ANGEL
Empresa: PROMOCION Y EXPLOTACION DE FINCAS SL
Liquidador Mancomunado
- Aguiar Merino Javier
- Aguiar Merino Jose Ignacio
- Aguiar Merino Juan Manuel
- Aguiar Merino Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39730 , F 210, S 8, H M 84513, I/A 20 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: PROMOCION Y EXPLOTACION DE FINCAS SL
Administrador Solidario
- Aguiar Merino Jose Ignacio
- Aguiar Merino Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39730 , F 210, S 8, H M 84513, I/A 20 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: PROMOCION Y EXPLOTACION DE FINCAS SA
Administrador Solidario
- Aguiar Merino Jose Ignacio
- Aguiar Merino Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5162 , F 159, S 8, H M 84513, I/A 17 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13904 , F 211, S 8, H M 64469, I/A 15 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Empresa: PROMOCION Y EXPLOTACION DE FINCAS SA
Apoderado
- Aguiar Merino Jose Ignacio
- Aguiar Merino Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5162 , F 157, S 8, H M 84513, I/A 14 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-28
Empresa: PROMOCION Y EXPLOTACION DE FINCAS SA
Administrador Solidario
- Aguiar De Luque Angel
- Aguiar Merino Miguel Angel
- Merino Rodriguez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5162 , F 157, S 8, H M 84513, I/A 13 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
Información de AGUIAR MERINO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de AGUIAR MERINO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIAR MERINO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos