AGUERREBERRY JACQUELINE-CHRISTINA
Informe ejecutivo de AGUERREBERRY JACQUELINE-CHRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUERREBERRY JACQUELINE-CHRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMAZARA DEL ARTE SL | Administrador Unico | 08/06/2009 |
VINCULACIONES DE AGUERREBERRY JACQUELINE-CHRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUERREBERRY JACQUELINE-CHRISTINA
Empresa: LAS BRUJAS CRUSTILLANTES SL
Administrador Solidario
- Aguerreberry Jacqueline-christina
- Llanza Figueroa Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 643013, I/A 3 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: TIERRAS DE SAMARKANDA SL
Administrador Unico
- Aguerreberry Jacqueline-christina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38852 , F 93, S 8, H M 690605, I/A 2 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Empresa: TIERRAS DE SAMARKANDA SL
Administrador Unico
- Aguerreberry Jacqueline-christina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38852 , F 92, S 8, H M 690605, I/A 1 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Empresa: TIERRAS DE SAMARKANDA SL
Socio Único
- Aguerreberry Jacqueline-christina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38852 , F 92, S 8, H M 690605, I/A 1 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Empresa: LAS BRUJAS CRUSTILLANTES SL
Administrador Solidario
- Aguerreberry Jacqueline-christina
- Llanza Figueroa Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35783 , F 165, S 8, H M 643013, I/A 1 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Empresa: ALMAZARA DEL ARTE SL
Administrador Unico
- Aguerreberry Jacqueline-christina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 46, S 8, H TO 21052, I/A 6 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-45
Empresa: ALMAZARA DEL ARTE SL
Administrador Mancomunado
- Aguerreberry Jacqueline-christina
- Hermida Lopez Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 46, S 8, H TO 21052, I/A 6 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-45
Información de AGUERREBERRY JACQUELINE-CHRISTINA
Mostramos los datos de AGUERREBERRY JACQUELINE-CHRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUERREBERRY JACQUELINE-CHRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos