AGUERO DE PAZ JUAN
Informe ejecutivo de AGUERO DE PAZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUERO DE PAZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERATENENCIA SL | Socio Unico | 06/11/2012 | |
MERATENENCIA SL | Administrador Unico | 06/11/2012 |
VINCULACIONES DE AGUERO DE PAZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUERO DE PAZ JUAN
Empresa: AGUEROGEST SL
Apoderado
- Aguero De Paz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 104, S 8, H SA 7849, I/A 9 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-37
Empresa: AGUEROGEST SL
Apoderado
- Aguero De Paz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 103, S 8, H SA 7849, I/A 8 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-37
Empresa: AGUEROGEST SL
Administrador Unico
- Aguero De Paz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 103, S 8, H SA 7849, I/A 7 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-37
Empresa: MERATENENCIA SL
Administrador Unico
- Aguero De Paz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 14, S 8, H SA 14495, I/A 1 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-37
Empresa: MERATENENCIA SL
Socio Único
- Aguero De Paz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 14, S 8, H SA 14495, I/A 1 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-37
Información de AGUERO DE PAZ JUAN
Mostramos los datos de AGUERO DE PAZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUERO DE PAZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos