AGUERA SIRGO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de AGUERA SIRGO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE AGUERA SIRGO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | Consejero | 12/07/2012 |
VINCULACIONES DE AGUERA SIRGO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUERA SIRGO JOSE MANUEL
Empresa: NORTEÑA PATRIMONIAL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Aguera Sirgo Jose Manuel
- Aranguez Cortes Ana
- Roldan Cartiel Maria Teresa
- Rubio Vallina Carlos
- Valdes Cid Jorge
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 14612, I/A 54 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-33
Empresa: ADMINISTRADORA VALTENAS SL
Apoderado Solidario
- Aguera Sirgo Jose Manuel
- Alcalde Barrio Jesus Maria
- Alcalde Barrio Jesus Maria
- Arias Barrientos Manuel Angel
- Crego Lorenzo Luis Alfredo
- Cuervas-mons Garcia-braga Jose Agustin
- Diaz Garcia Maria Esther
- Fernandez Fernandez Felipe
- Fernandez Gonzalez Jose Manuel
- Garcia Garcia Luis Maria
- Garcia Suarez Jose Luis
- Hoz Montes Jose Antonio
- Lago Quidiello Ivan
- Paredes Rodriguez Maria Encarnacion
- Perez Villalta Gabriel
- Roces Arbesu Pelayo
- Roza Fresno Victor
- Ruano Mochales Jesus
- Sanchez Tejeda Eugenio
- Serrano Cebrian Jose Luis
- Suarez Banciella Luis
- Suarez Llorente Baltasar Francisco
- Varela Diaz Pilar
- Yañez Blanco Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4099 , F 41, S 8, H AS 14610, I/A 47 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-33
Apoderado Solidario
- Alcalde Barrio Jesus Maria
- Cima Prado Juan Jose
- Corrales Montequin Juan Jose
- Fernandez Vazquez Ignacio
- Garcia Cañal Jose Ramon
- Garcia Garcia Luis Maria
- Hoz Montes Jose Antonio
- Iglesias Caunedo Agustin
- Martin Sariego Jose Luis
- Martinez Gabino Ricardo Antonio
- Mendez Sanchez Jose Antonio
- Menendez Menendez Manuel
- Roces Arbesu Pelayo
- Roza Fresno Victor
- Ruano Mochales Jesus
- Sanchez Tejeda Eugenio
- Serrano Cebrian Jose Luis
- Suarez Banciella Luis
- Suarez Barbon Jose Emilio
- Suarez Llorente Baltasar Francisco
- Vigil Escalera Balbona Jose David
- Villaverde Suarez Francisco Jose
Apoderado
- Aguera Sirgo Jose Manuel
- Martinez Fernandez Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 28, S 8, H AS 14616, I/A 41 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-33
Empresa: PEÑA RUEDA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 110, S 8, H AS 25985, I/A 22 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-33
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
Consejero
- Aguera Sirgo Jose Manuel
- Calvo Cuesta Angel
- Cuesta Menendez Paulino Javier
- Gancedo Ruiz Daniel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 15, S 8, H AS 422, I/A 796 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-33
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
Consejero
- Aguera Sirgo Jose Manuel
- Cuetara Palacio Alejandra Ines
- Iglesias Caunedo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 15, S 8, H AS 422, I/A 796 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-33
Empresa: DURO FELGUERA SA
Consejero Delegado
Consejero
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 148, S 8, H AS 14658, I/A 163 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-33
Apoderado
- Aguera Sirgo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 26, S 8, H AS 14616, I/A 29 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-33
Empresa: PEÑA RUEDA SL
Apoderado Solidario
- Aguera Sirgo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 108, S 8, H AS 25985, I/A 11 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-33
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
Consejero
- Aguera Sirgo Jose Manuel
- Alvarez Hevia Jose Luis
- Cascallana Padilla Rosa Ines
- Cimentada Hernandez Maria Aquilina
- Corrales Montequin Juan Jose
- Crego Lorenzo Luis Alfredo
- Cuetara Palacio Alejandra Ines
- Fernandez Vazquez Ignacio
- Garcia Cañal Jose Ramon
- Garcia Garcia Luis Maria
- Gonzalez Rey Jose Manuel
- Iglesias Caunedo Agustin
- Lago Quidiello Ivan
- Madera Gonzalez Maria Teresa
- Maltrana San Martin Fernando
- Martinez Arguelles Santiago Ramon
- Melendi Puerta Manuel Angel
- Menendez Menendez Manuel
- Muro De Zaro Otal Javier
- Ordoñez De La Parte Maria Cristina
- Pino Alvarez Miguel Angel Jose
- Rodriguez Ordoñez Rufino
- Roza Fresno Victor
- Suarez Pandiello Javier
- Varela Diaz Pilar
- Vega Gonzalez Margarita Isabel
- Villaverde Suarez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 154, S 8, H AS 422, I/A 753 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-33
VER MAS ACTOS
Información de AGUERA SIRGO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de AGUERA SIRGO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUERA SIRGO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos