AGUERA QUIÑONES MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de AGUERA QUIÑONES MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUERA QUIÑONES MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALDEMONJAS SL | Administrador Solidario | 11/06/2012 | 15/01/2015 |
LYNUS VIÑEDOS Y BODEGAS SL | Presidente | 12/04/2010 | 19/04/2012 |
LYNUS VIÑEDOS Y BODEGAS SL | Consejero | 12/04/2010 | 19/04/2012 |
LYNUS VIÑEDOS Y BODEGAS SL | Administrador Solidario | 01/04/2009 | 12/04/2010 |
VINCULACIONES DE AGUERA QUIÑONES MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUERA QUIÑONES MARIA DEL ROSARIO
Empresa: VALDEMONJAS SL
Administrador Solidario
- Aguera Quiñones Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 10, S 8, H VA 24915, I/A 3 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-47
Empresa: VALDEMONJAS VIÑEDOS Y VINOS SL
Administrador Solidario
- Aguera Quiñones Maria Del Rosario
- Moyano Alvarez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 9, S 8, H VA 24915, I/A 1 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-47
Empresa: LYNUS VIÑEDOS Y BODEGAS SL
Consejero
- Aguera Quiñones Maria Del Rosario
- Lopez Llorente Francisco Javier
- Moyano Alvarez Alejandro
- Rico Siguenza Eva Maria Del Carmen
Presidente
- Aguera Quiñones Maria Del Rosario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 175, S 8, H VA 22162, I/A 3 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-47
Empresa: LYNUS VIÑEDOS Y BODEGAS SL
Consejero
- Aguera Quiñones Maria Del Rosario
- Lopez Llorente Francisco Javier
- Moyano Alvarez Alejandro
- Rico Siguenza Eva Maria Del Carmen
Presidente
- Aguera Quiñones Maria Del Rosario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 175, S 8, H VA 22162, I/A 2 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-47
Empresa: LYNUS VIÑEDOS Y BODEGAS SL
Administrador Solidario
- Aguera Quiñones Maria Del Rosario
- Lopez Llorente Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 175, S 8, H VA 22162, I/A 2 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-47
Empresa: PAGOS DEL INFANTE SAT
Administrador Solidario
- Aguera Quiñones Maria Del Rosario
- Lopez Llorente Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 173, S 8, H VA 22162, I/A 1 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-47
Información de AGUERA QUIÑONES MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de AGUERA QUIÑONES MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUERA QUIÑONES MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos