AGUERA BRAVO LUCIA
Informe ejecutivo de AGUERA BRAVO LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUERA BRAVO LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WAVE HOMES 2018 SL | Apoderado | 05/08/2022 | |
CIEMPIES INVESTMENTS SL | Apoderado | 13/06/2022 | |
VATT-INVEST LAND SL | Apoderado | 20/10/2020 |
VINCULACIONES DE AGUERA BRAVO LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUERA BRAVO LUCIA
Empresa: WAVE HOMES 2018 SL
Apoderado
- Aguera Bravo Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692, L 4599, F 27, S 8, H MA143170, I/A 3 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-29
Empresa: CIEMPIES INVESTMENTS SL
Apoderado
- Aguera Bravo Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899, L 4806, F 153, S 8, H MA153611, I/A 2 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-29
Empresa: VATT-INVEST LAND SL
Apoderado
- Aguera Bravo Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5709, L 4616, F 34, S 8, H MA144109, I/A 7 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-29
Empresa: YOUNGQUIST & MCCULLERS SL
Apoderado
- Aguera Bravo Lucia
- Sanchez Martin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774, L 2685, F 148, S 8, H MA 76374, I/A 6 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-29
Empresa: YOUNGQUIST & MCCULLERS SL
Apoderado
- Aguera Bravo Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774, L 2685, F 148, S 8, H MA 76374, I/A 5 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-29
Información de AGUERA BRAVO LUCIA
Mostramos los datos de AGUERA BRAVO LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUERA BRAVO LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos