AGUERA ALONSO SALVADOR
Informe ejecutivo de AGUERA ALONSO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUERA ALONSO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABBOTT HEALTHCARE SA | Apoderado | 20/10/2010 | |
ABBOTT HEALTHCARE SA | Apoderado | 07/06/2010 |
VINCULACIONES DE AGUERA ALONSO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUERA ALONSO SALVADOR
Empresa: AGUERA REYES ASOCIADOS SL
Liquidador
- Aguera Alonso Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42982 , F 182, S 8, H B 417150, I/A 3 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: AGUERA REYES ASOCIADOS SL
Administrador Unico
Liquidador
- Aguera Alonso Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42982 , F 182, S 8, H B 417150, I/A 3 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: JIT MARTORELL SA
Apoderado
- Aguera Alonso Salvador
- Anguera Beyme Francisco
- Capella Mestre Francesc
- Lopez Fernandez Ramon
- Vidal Marin Francisco
- Vila Carles Agusti
Consejero
Director General
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42755 , F 82, S 8, H B 134722, I/A 46 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-08
Empresa: DUPHAR NEZEL SL
Apoderado
- Aguera Alonso Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 215, S 8, H B 183354, I/A 35 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-08
Empresa: ABBOTT HEALTHCARE SA
Apoderado
- Aguera Alonso Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 118, S 8, H B 43234, I/A 196 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-08
Empresa: ABBOTT HEALTHCARE SA
Apoderado
- Aguera Alonso Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 113, S 8, H B 43234, I/A 192 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
Empresa: ABBOTT HEALTHCARE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 112, S 8, H B 43234, I/A 191 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
Empresa: DUPHAR NEZEL SL
Apoderado
- Aguera Alonso Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 211, S 8, H B 183354, I/A 31 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-08
Empresa: DUPHAR NEZEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36972 , F 180, S 8, H B 183354, I/A 30 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-08
Información de AGUERA ALONSO SALVADOR
Mostramos los datos de AGUERA ALONSO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUERA ALONSO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos