AGUDO FELIPE JOSE RAMON
Informe ejecutivo de AGUDO FELIPE JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUDO FELIPE JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAKODUR DECORACIONES SL | Administrador Solidario | 29/11/2017 | 18/05/2023 |
PLAKODUR DECORACIONES SL | Administrador Solidario | 22/10/2009 | 19/11/2013 |
VINCULACIONES DE AGUDO FELIPE JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUDO FELIPE JOSE RAMON
Empresa: PLAKODUR DECORACIONES SL
Administrador Solidario
- Agudo Felipe Jose Ramon
- Castro Dominguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 106, S 8, H SS 30804, I/A 6 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-20
Empresa: PLAKODUR DECORACIONES SL
Administrador Solidario
- Agudo Felipe Jose Ramon
- Castro Dominguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 106, S 8, H SS 30804, I/A 5 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Empresa: PLAKODUR DECORACIONES SL
Administrador Solidario
- Agudo Felipe Jose Ramon
- Castro Dominguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 106, S 8, H SS 30804, I/A 4 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-20
Empresa: PLAKODUR DECORACIONES SL
Administrador Solidario
- Agudo Felipe Jose Ramon
- Castro Dominguez Miguel
- Salgado Caro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 105, S 8, H SS 30804, I/A 2 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-20
Información de AGUDO FELIPE JOSE RAMON
Mostramos los datos de AGUDO FELIPE JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUDO FELIPE JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos