AGUDO CASAS SANTIAGO
Informe ejecutivo de AGUDO CASAS SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUDO CASAS SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JS SOLUTION ENGINEERING SL | Administrador Unico | 16/10/2018 |
VINCULACIONES DE AGUDO CASAS SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUDO CASAS SANTIAGO
Empresa: JS SOLUTION ENGINEERING SL
Administrador Unico
- Agudo Casas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2242 , F 152, S 8, H CA 51661, I/A 2 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-11
Empresa: MOTOR CAR PUERTO REAL SL
Administrador Unico
- Agudo Casas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 134, S 8, H CA 40543, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-11
Empresa: MOTOR CAR PUERTO REAL SL
Administrador Unico
- Agudo Casas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 134, S 8, H CA 40543, I/A 3 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-11
Empresa: MOTOR CAR PUERTO REAL SL
Administrador Solidario
- Agudo Casas Santiago
- Marin Zurita Francisco Jose
- Mora Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 134, S 8, H CA 40543, I/A 3 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-11
Empresa: ALMECINA SL
Administrador Unico
- Agudo Casas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 165, S 8, H CA 26526, I/A 3 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-11
Empresa: ALMECINA SL
Administrador Unico
- Agudo Casas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 165, S 8, H CA 26526, I/A 2 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-11
Empresa: REFORMA LUMASA SL
Administrador Unico
- Agudo Casas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 193, S 8, H CA 43188, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-11
Empresa: REFORMA LUMASA SL
Administrador Unico
- Agudo Casas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 192, S 8, H CA 43188, I/A 1 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-11
Empresa: MOTOR CAR PUERTO REAL SLL
Administrador Solidario
- Agudo Casas Santiago
- Marin Zurita Francisco Jose
- Mora Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 129, S 8, H CA 40543, I/A 1 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-11
Información de AGUDO CASAS SANTIAGO
Mostramos los datos de AGUDO CASAS SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUDO CASAS SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos