AGUDIN CAMPOS JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de AGUDIN CAMPOS JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUDIN CAMPOS JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PMG POWERTRAIN R&D CENTER SL | Apoderado Mancomunado | 20/07/2022 | |
PMG POWERTRAIN R&D CENTER SL | Apoderado Solidario | 20/07/2022 | |
PMG POWERTRAIN R&D CENTER SL | Administrador Mancomunado | 07/07/2022 | |
PMG ASTURIAS POWDER METAL SA | Apoderado Mancomunado | 21/06/2022 |
VINCULACIONES DE AGUDIN CAMPOS JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUDIN CAMPOS JOSE ANTONIO
Empresa: PMG POWERTRAIN R&D CENTER SL
Apoderado Mancomunado
- Agudin Campos Jose Antonio
Apoderado Solidario
- Agudin Campos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4403 , F 149, S 8, H AS 56526, I/A 5 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-33
Empresa: PMG CONSTANTI SA
Apoderado Mancomunado
- Agudin Campos Jose Antonio
Apoderado Solidario
- Agudin Campos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849 , F 168, S 8, H SS 40519, I/A 8 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-20
Empresa: PMG CONSTANTI SA
Administrador Mancomunado
- Agudin Campos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849 , F 168, S 8, H SS 40519, I/A 8 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-20
Empresa: PMG POLMETASA SA
Apoderado Mancomunado
- Agudin Campos Jose Antonio
Apoderado Solidario
- Agudin Campos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 160, S 8, H SS 1692, I/A 134 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-20
Empresa: PMG POLMETASA SA
Vicesecret.
- Agudin Campos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 160, S 8, H SS 1692, I/A 134 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-20
Empresa: PMG POLMETASA R&D CENTER SL
Apoderado
- Agudin Campos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5155 , F 166, S 8, H BI 57354, I/A 12 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-48
Empresa: PMG POLMETASA R&D CENTER SL
Administrador Mancomunado
- Agudin Campos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5155 , F 166, S 8, H BI 57354, I/A 12 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-48
Empresa: PMG POWERTRAIN R&D CENTER SL
Administrador Mancomunado
- Agudin Campos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4403 , F 149, S 8, H AS 56526, I/A 4 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-33
Empresa: PMG ASTURIAS POWDER METAL SA
Apoderado Mancomunado
- Agudin Campos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 31, S 8, H AS 15171, I/A 82 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-33
Empresa: PMG POLMETASA SA
Apoderado Solidario
Secretario
Vicesecret.
- Agudin Campos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 158, S 8, H SS 1692, I/A 129 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-20
VER MAS ACTOS
Información de AGUDIN CAMPOS JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de AGUDIN CAMPOS JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUDIN CAMPOS JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos