AGUARON DILOY ALFREDO
Informe ejecutivo de AGUARON DILOY ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUARON DILOY ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARTAMENTOS TRINISAN SL | Socio Unico | 16/12/2022 | |
AGUACAR SL | Administrador Unico | 26/01/2022 | |
SERAL TENA SL | Administrador Solidario | 14/05/2018 | |
SERAL TENA SL | Socio Unico | 14/05/2018 | |
APARTAMENTOS TRINISAN SL | Administrador Unico | 24/11/2014 |
VINCULACIONES DE AGUARON DILOY ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUARON DILOY ALFREDO
Empresa: APARTAMENTOS TRINISAN SL
Socio Único
- Aguaron Diloy Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 73, S 8, H HU 11978, I/A 3 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-22
Empresa: AGUACAR SL
Administrador Unico
- Aguaron Diloy Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 69, S 8, H Z 3732, I/A 6 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-50
Empresa: SERAL TENA SL
Socio Único
- Aguaron Diloy Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494, L 318, F 43, S 8, H HU 6988, I/A 4 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-22
Empresa: SERAL TENA SL
Administrador Solidario
- Aguaron Diloy Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494, L 318, F 43, S 8, H HU 6988, I/A 3 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-22
Empresa: APARTAMENTOS TRINISAN SL
Administrador Unico
- Aguaron Diloy Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 71, S 8, H HU 11978, I/A 2 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-22
Información de AGUARON DILOY ALFREDO
Mostramos los datos de AGUARON DILOY ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUARON DILOY ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos