AGUADO SORIA DESAMPARADOS MERCEDES
Informe ejecutivo de AGUADO SORIA DESAMPARADOS MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUADO SORIA DESAMPARADOS MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PICAGAS SL | Administrador Solidario | 14/02/2014 | 16/01/2023 |
PICAGAS SL | Liquidador Unico | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
PICAGAS SL | Administrador Unico | 08/09/2009 | 13/12/2013 |
GEDESVAL SL | Administrador Solidario | 04/05/2012 | |
GEDESVAL SL | Liquidador Solidario | 04/05/2012 | 04/05/2012 |
PICAGAS SL | Administrador Solidario | 08/09/2009 |
VINCULACIONES DE AGUADO SORIA DESAMPARADOS MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUADO SORIA DESAMPARADOS MERCEDES
Empresa: PICAGAS SL
Liquidador Unico
- Aguado Soria Desamparados Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5845, L 3151, F 165, S 8, H V 55480, I/A 11 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-46
Empresa: PICAGAS SL
Administrador Solidario
- Aguado Soria Desamparados Mercedes
- Aguado Soria Jorge
Liquidador Unico
- Aguado Soria Desamparados Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5845, L 3151, F 165, S 8, H V 55480, I/A 11 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-46
Empresa: PICAGAS SL
Administrador Solidario
- Aguado Soria Desamparados Mercedes
- Aguado Soria Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5845, L 3151, F 164, S 8, H V 55480, I/A 9 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-46
Empresa: PICAGAS SL
Administrador Unico
- Aguado Soria Desamparados Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5845, L 3151, F 164, S 8, H V 55480, I/A 8 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-46
Empresa: GEDESVAL SL
Liquidador Solidario
- Aguado Soria Desamparados Mercedes
- Aguado Soria Jorge
- Aguado Soria Perfecto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8418, L 5708, F 123, S 8, H V 112722, I/A 2 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-46
Empresa: GEDESVAL SL
Administrador Solidario
- Aguado Soria Desamparados Mercedes
- Aguado Soria Jorge
- Aguado Soria Perfecto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8418, L 5708, F 123, S 8, H V 112722, I/A 2 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-46
Empresa: PICAGAS SL
Administrador Unico
- Aguado Soria Desamparados Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5845, L 3151, F 163, S 8, H V 55480, I/A 5 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-46
Empresa: PICAGAS SL
Administrador Solidario
- Aguado Soria Desamparados Mercedes
- Aguado Soria Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5845, L 3151, F 163, S 8, H V 55480, I/A 5 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-46
Información de AGUADO SORIA DESAMPARADOS MERCEDES
Mostramos los datos de AGUADO SORIA DESAMPARADOS MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUADO SORIA DESAMPARADOS MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos