AGUADO ROLANDI BEATRIZ
Informe ejecutivo de AGUADO ROLANDI BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE AGUADO ROLANDI BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROMAGUA GESTION DE INVERSIONES SL | Apoderado | 03/12/2021 | |
AGUROL GESTION SL | Administrador Solidario | 10/03/2021 | |
MURTOSA SL | Representante | 07/08/2020 | |
GRUPO EMPRESARIAL MAT SL | Representante | 07/08/2020 | |
FERNANDO BUIL SA | Representante | 10/06/2020 | |
ESTUDIO BARCENAS AGUADO L&B SL | Apoderado Solidario | 04/04/2016 |
VINCULACIONES DE AGUADO ROLANDI BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUADO ROLANDI BEATRIZ
Empresa: ROMAGUA GESTION DE INVERSIONES SL
Apoderado
- Aguado Rolandi Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42071 , F 33, S 8, H M 744934, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: TRANSPORTES MAT SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
- Aguado Rolandi Beatriz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38796 , F 199, S 8, H M 86842, I/A 41 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
- Aguado Rolandi Beatriz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17982 , F 209, S 8, H M 86841, I/A 40 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
- Aguado Rolandi Beatriz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19651 , F 57, S 8, H M 345581, I/A 8 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
- Aguado Rolandi Beatriz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31580 , F 93, S 8, H M 568269, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Empresa: HORMIGONES MAT SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
- Aguado Rolandi Beatriz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31169 , F 7, S 8, H M 560959, I/A 10 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Empresa: AGUROL GESTION SL
Administrador Solidario
- Aguado Rolandi Beatriz
- Aguado Rolandi Blanca
- Aguado Rolandi Carlos
- Aguado Rolandi Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33561 , F 183, S 8, H M 604060, I/A 2 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Consejero
Representante
- Aguado Rolandi Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31580 , F 93, S 8, H M 568269, I/A 2 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: HORMIGONES MAT SL
Consejero
Representante
- Aguado Rolandi Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31169 , F 6, S 8, H M 560959, I/A 9 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL MAT SL
Consejero
Representante
- Aguado Rolandi Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26308 , F 170, S 8, H M 474085, I/A 10 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
VER MAS ACTOS
Información de AGUADO ROLANDI BEATRIZ
Mostramos los datos de AGUADO ROLANDI BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUADO ROLANDI BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos