AGUADO MONTOZA LUIS JAVIER
Informe ejecutivo de AGUADO MONTOZA LUIS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUADO MONTOZA LUIS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES AGUADO MONTOSA SL | Administrador Unico | 24/09/2021 | |
GRUPO 8 PROMOCIONES 2020 SL | Administrador Unico | 27/05/2019 | |
GRUPO HOSTELERO SAN MATIAS 21 SL | Administrador Unico | 14/11/2013 | |
FIESTAS Y EVENTOS GRANADA SL | Administrador Unico | 09/11/2011 | |
LOS CAMELLOS DE LA ANTIGUA ESCUELA SL | Administrador Unico | 24/05/2011 |
VINCULACIONES DE AGUADO MONTOZA LUIS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUADO MONTOZA LUIS JAVIER
Empresa: INVERSIONES AGUADO MONTOSA SL
Administrador Unico
- Aguado Montoza Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 170, S 8, H GR 56602, I/A 1 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-18
Empresa: GRUPO 8 PROMOCIONES 2020 SL
Administrador Unico
- Aguado Montoza Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 98, S 8, H GR 53281, I/A 1 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-18
Empresa: GRUPO HOSTELERO SAN MATIAS 21 SL
Administrador Unico
- Aguado Montoza Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 215, S 8, H GR 43926, I/A 1 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-18
Empresa: FIESTAS Y EVENTOS GRANADA SL
Administrador Unico
- Aguado Montoza Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 45, S 8, H GR 40349, I/A 1 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-18
Administrador Unico
- Aguado Montoza Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 176, S 8, H GR 39831, I/A 1 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-18
Información de AGUADO MONTOZA LUIS JAVIER
Mostramos los datos de AGUADO MONTOZA LUIS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUADO MONTOZA LUIS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos