AGUADO MERINO ANA PAULA
Informe ejecutivo de AGUADO MERINO ANA PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUADO MERINO ANA PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASERGI ITG SL | Vicesecretario No Consejero | 25/08/2021 | 12/08/2022 |
INTERTRUST (SPAIN) SL | Apoderado Solidario | 27/12/2021 | 26/06/2022 |
VINCULACIONES DE AGUADO MERINO ANA PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUADO MERINO ANA PAULA
Empresa: MASERGI ITG SL
Consejero
Presidente
Vicesecretario No Consejero
- Aguado Merino Ana Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42235 , F 17, S 8, H M 747723, I/A 6 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-28
Empresa: INTERTRUST (SPAIN) SL
Apoderado Solidario
- Aguado Merino Ana Paula
- Amodeo Barrachina Pablo
- Dolz Belenguer Luis
- Saenz De Cenzano Fargues Alix-maria
- Villalba Sanchez Casandra
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40811 , F 4, S 8, H M 137331, I/A 62 (26/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Empresa: INTERTRUST (SPAIN) SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Aguado Merino Ana Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40811 , F 3, S 8, H M 137331, I/A 61 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Empresa: MASERGI ITG SL
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Aguado Merino Ana Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42235 , F 16, S 8, H M 747723, I/A 4 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-28
Información de AGUADO MERINO ANA PAULA
Mostramos los datos de AGUADO MERINO ANA PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUADO MERINO ANA PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos