AGUADO MATEOS MARIA
Informe ejecutivo de AGUADO MATEOS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUADO MATEOS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIMARK OF SPAIN IMPORT & EXPORT SL | Administrador Unico | 22/10/2015 |
VINCULACIONES DE AGUADO MATEOS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUADO MATEOS MARIA
Empresa: VIMARK OF SPAIN IMPORT & EXPORT SL
Administrador Unico
- Aguado Mateos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28637 , F 82, S 8, H M 515693, I/A 4 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
Empresa: FUN 4 YOU LICENSED MANUFACTURER SL
Consejero Delegado Solidario
- Aguado Mateos Maria
- Zerolo Gonzalez Santiago
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26425 , F 5, S 8, H M 476171, I/A 4 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-28
Empresa: GRUPO M K T PROMOCIONAL SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Aguado Mateos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17388 , F 6, S 8, H M 298341, I/A 7 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-28
Empresa: FUN 4 YOU LICENSED MANUFACTURER SL
Consejero Delegado Solidario
- Aguado Mateos Maria
- Zerolo Gonzalez Santiago
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26425 , F 1, S 8, H M 476171, I/A 1 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-28
Información de AGUADO MATEOS MARIA
Mostramos los datos de AGUADO MATEOS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUADO MATEOS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos