AGUADO CASTRO JAVIER
Informe ejecutivo de AGUADO CASTRO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUADO CASTRO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO 19 ZARAGOZA SL | Socio Unico | 19/08/2022 | 06/09/2022 |
GRUPO 19 ZARAGOZA SL | Administrador Unico | 26/04/2022 | 06/09/2022 |
NUEVO QUOC SL | Administrador Mancomunado | 28/09/2021 | 26/11/2021 |
VINCULACIONES DE AGUADO CASTRO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUADO CASTRO JAVIER
Empresa: GRUPO 19 ZARAGOZA SL
Administrador Unico
- Aguado Castro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4590 , F 133, S 8, H Z 70109, I/A 3 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-50
Empresa: GRUPO 19 ZARAGOZA SL
Socio Único
- Aguado Castro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4590 , F 133, S 8, H Z 70109, I/A 2 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-50
Empresa: GRUPO 19 ZARAGOZA SL
Administrador Unico
- Aguado Castro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4590 , F 132, S 8, H Z 70109, I/A 1 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-50
Empresa: NUEVO QUOC SL
Administrador Mancomunado
- Aguado Castro Javier
- Gran Gonzalez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4401 , F 101, S 8, H Z 65408, I/A 4 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-50
Empresa: NUEVO QUOC SL
Administrador Mancomunado
- Aguado Castro Javier
- Gran Gonzalez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4401 , F 101, S 8, H Z 65408, I/A 3 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-50
Información de AGUADO CASTRO JAVIER
Mostramos los datos de AGUADO CASTRO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUADO CASTRO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos