AGRELO CUERVA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de AGRELO CUERVA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGRELO CUERVA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRITEXIA SL | REPR.143 RRM | 16/05/2024 | |
PALETS CUERVA SL | Apoderado Solidario | 18/12/2020 | |
PREDILECTA LEIRE SL | Administrador Unico | 29/09/2020 |
VINCULACIONES DE AGRELO CUERVA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGRELO CUERVA MARIA CARMEN
Empresa: FRITEXIA SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Agrelo Cuerva Maria Carmen
- Puig I Ramos Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 592101, I/A 3 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: KARONIA DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Agrelo Cuerva Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48101 , F 196, S 8, H B 572354, I/A 4 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-08
Empresa: KARONIA DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Agrelo Cuerva Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48101 , F 195, S 8, H B 572354, I/A 2 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-08
Empresa: PALETS CUERVA SL
Apoderado Solidario
- Agrelo Cuerva Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44797 , F 28, S 8, H B 467808, I/A 4 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-08
Empresa: PALETS CUERVA SL
Administrador Unico
- Agrelo Cuerva Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44797 , F 28, S 8, H B 467808, I/A 3 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-08
Empresa: PREDILECTA LEIRE SL
Administrador Unico
- Agrelo Cuerva Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46667 , F 90, S 8, H B 527139, I/A 4 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-08
Empresa: PALETS CUERVA SL
Administrador Unico
- Agrelo Cuerva Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44797 , F 25, S 8, H B 467808, I/A 1 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-08
Información de AGRELO CUERVA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de AGRELO CUERVA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGRELO CUERVA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos