AGRELA RUBIO LUIS JESUS
Informe ejecutivo de AGRELA RUBIO LUIS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGRELA RUBIO LUIS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES PROCONT SL | Administrador Unico | 09/11/2009 |
VINCULACIONES DE AGRELA RUBIO LUIS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGRELA RUBIO LUIS JESUS
Administrador Unico
- Agrela Rubio Luis Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 135, S 8, H GR 3862, I/A A (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-18
Empresa: LIBRELES Y PLYSA SL
Liquidador Mancomunado
- Agrela Rubio Luis Jesus
- Gonzalez Lafuente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096, L 2009, F 113, S 8, H MA 57445, I/A 2 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-29
Empresa: LIBRELES Y PLYSA SL
Administrador Mancomunado
- Agrela Rubio Luis Jesus
- Gonzalez Lafuente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096, L 2009, F 113, S 8, H MA 57445, I/A 2 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-29
Liquidador
- Agrela Rubio Luis Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1172 , F 130, S 8, H GR 28138, I/A 4 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-18
Administrador Unico
- Agrela Rubio Luis Jesus
Liquidador
- Agrela Rubio Luis Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1172 , F 130, S 8, H GR 28138, I/A 4 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-18
Empresa: PROMOCIONES PROCONT SL
Administrador Unico
- Agrela Rubio Luis Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1155 , F 134, S 8, H GR 27238, I/A 3 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-18
Información de AGRELA RUBIO LUIS JESUS
Mostramos los datos de AGRELA RUBIO LUIS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGRELA RUBIO LUIS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos