AGNES PUIGDEVALL PUIGNAU
Informe ejecutivo de AGNES PUIGDEVALL PUIGNAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGNES PUIGDEVALL PUIGNAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSTA DE TANCAR SL | Apoderado Mancomunado | 15/11/2022 | |
SOPARDEDURO SL | Apoderado Mancomunado | 15/11/2022 | |
TASTUM IMMO SL | Apoderado Mancomunado | 15/11/2022 | |
GRUP TASTUM BANYOLES SL | Apoderado Mancomunado | 15/11/2022 |
VINCULACIONES DE AGNES PUIGDEVALL PUIGNAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGNES PUIGDEVALL PUIGNAU
Empresa: TASTUM IMMO SL
Apoderado Mancomunado
- Agnes Puigdevall Puignau
- Silvia Alejandra Falcon Cadena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 157, S 8, H GI 64248, I/A 3 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-17
Empresa: GRUP TASTUM BANYOLES SL
Apoderado Mancomunado
- Agnes Puigdevall Puignau
- Irina Iglesias Giralt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 98, S 8, H GI 64224, I/A 3 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-17
Empresa: SOPARDEDURO SL
Apoderado Mancomunado
- Agnes Puigdevall Puignau
- Irina Iglesias Giralt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 173, S 8, H GI 60201, I/A 5 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-17
Empresa: COSTA DE TANCAR SL
Apoderado Mancomunado
- Agnes Puigdevall Puignau
- Irina Iglesias Giralt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 169, S 8, H GI 25744, I/A 7 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-17
Empresa: SOPARDEDURO SL
Apoderado Mancomunado
- Agnes Puigdevall Puignau
- Nolwen Bordas Le Moigne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 173, S 8, H GI 60201, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-17
Empresa: COSTA DE TANCAR SL
Apoderado Mancomunado
- Agnes Puigdevall Puignau
- Nolwen Bordas Le Moigne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 169, S 8, H GI 25744, I/A 5 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-17
Empresa: SOPARDEDURO SL
Apoderado Mancomunado
- Agnes Puigdevall Puignau
- Nolwen Bordas Le Moigne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 173, S 8, H GI 60201, I/A 2 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-17
Empresa: COSTA DE TANCAR SL
Apoderado Mancomunado
- Agnes Puigdevall Puignau
- Nolwen Bordas Le Moigne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 168, S 8, H GI 25744, I/A 3 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-17
Información de AGNES PUIGDEVALL PUIGNAU
Mostramos los datos de AGNES PUIGDEVALL PUIGNAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGNES PUIGDEVALL PUIGNAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos