AGIS VIDAL MANUEL
Informe ejecutivo de AGIS VIDAL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGIS VIDAL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAMES NOROESTE SL | Administrador Unico | 29/05/2018 | |
PE DE MILLO SL | Administrador Unico | 03/06/2015 |
VINCULACIONES DE AGIS VIDAL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGIS VIDAL MANUEL
Administrador Unico
- Agis Vidal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4016, L 4016, F 41, S 8, H PO 57936, I/A 4 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-36
Empresa: GAMES NOROESTE SL
Administrador Unico
- Agis Vidal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4240, L 4240, F 115, S 8, H PO 63642, I/A 1 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-36
Empresa: PE DE MILLO SL
Administrador Unico
- Agis Vidal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4045, L 4045, F 40, S 8, H PO 58569, I/A 1 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-36
Administrador Unico
- Agis Vidal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4016, L 4016, F 40, S 8, H PO 57936, I/A 1 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-36
Información de AGIS VIDAL MANUEL
Mostramos los datos de AGIS VIDAL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGIS VIDAL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos