AGIRRE AIZPURU MIKEL
Informe ejecutivo de AGIRRE AIZPURU MIKEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGIRRE AIZPURU MIKEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIZKAIA SORTALDEKO INDUSTRIALDEA SA | Consejero | 01/02/2024 | |
BURTZEÑA ENPRESA PARKEA SA | Consejero | 28/05/2020 | |
AZPIEGITURAK SA | Apoderado | 15/09/2015 | |
AZPIEGITURAK SA | Apoderado | 10/09/2015 | |
AZPIEGITURAK SA | Apoderado | 13/12/2013 |
VINCULACIONES DE AGIRRE AIZPURU MIKEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGIRRE AIZPURU MIKEL
Empresa: BIZKAIA SORTALDEKO INDUSTRIALDEA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395 , F 71, S 8, H BI 30744, I/A 42 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-48
Empresa: BIZKAIA SORTALDEKO INDUSTRIALDEA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395 , F 71, S 8, H BI 30744, I/A 42 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-48
Empresa: BURTZEÑA ENPRESA PARKEA SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5816 , F 100, S 8, H BI 30463, I/A 57 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-48
Empresa: BURTZEÑA ENPRESA PARKEA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560 , F 93, S 8, H BI 30463, I/A 55 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-48
Empresa: BURTZEÑA ENPRESA PARKEA SA
Consejero
- Agirre Aizpuru Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560 , F 92, S 8, H BI 30463, I/A 53 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-48
Empresa: BIZKAIA SORTALDEKO INDUSTRIALDEA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395 , F 62, S 8, H BI 30744, I/A 38 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-48
Empresa: AZPIEGITURAK SA
Apoderado
- Agirre Aizpuru Mikel
- Ruiz De Loizaga Isasi Jose Antonio
- Saldamando Santamaria Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5144 , F 206, S 8, H BI 57013, I/A 15 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-48
Empresa: AZPIEGITURAK SA
Apoderado
- Agirre Aizpuru Mikel
- Garamendi Landa Itziar
- Pradales Gil Imanol
- Saldamando Santamaria Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5144 , F 205, S 8, H BI 57013, I/A 14 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-48
Empresa: AZPIEGITURAK SA
Apoderado
- Agirre Aizpuru Mikel
- Pradales Gil Imanol
- Ruiz De Loizaga Isasi Jose Antonio
- Saldamando Santamaria Josu
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5144 , F 203, S 8, H BI 57013, I/A 11 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-48
Empresa: AZPIEGITURAK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Agirre Aizpuru Mikel
- Hidalgo Gonzalez Iñaki
- Saldamando Santamaria Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5144 , F 203, S 8, H BI 57013, I/A 11 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-48
VER MAS ACTOS
Información de AGIRRE AIZPURU MIKEL
Mostramos los datos de AGIRRE AIZPURU MIKEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGIRRE AIZPURU MIKEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos