AGINALDE LERTXUNDI IÑIGO
Informe ejecutivo de AGINALDE LERTXUNDI IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGINALDE LERTXUNDI IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MURGIL ERAIKUNTZAK SL | Socio Unico | 30/11/2011 |
VINCULACIONES DE AGINALDE LERTXUNDI IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGINALDE LERTXUNDI IÑIGO
Empresa: MURGIL ERAIKUNTZAK SL
Administrador Unico
- Aginalde Lertxundi Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 30950, I/A 8 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-20
Empresa: GURE KABITXO SL
Administrador Unico
- Aginalde Lertxundi Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 33218, I/A 4 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-20
Empresa: GAURTIK ERAIKUNTZAK SL
Liquidador
- Aginalde Lertxundi Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 62, S 8, H SS 42319, I/A 7 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-20
Empresa: GAURTIK ERAIKUNTZAK SL
Administrador Unico
- Aginalde Lertxundi Iñigo
Liquidador
- Aginalde Lertxundi Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 62, S 8, H SS 42319, I/A 7 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-20
Empresa: GAURTIK ERAIKUNTZAK SL
Administrador Unico
- Aginalde Lertxundi Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 62, S 8, H SS 42319, I/A 4 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: GAURTIK ERAIKUNTZAK SL
Administrador Solidario
- Aginalde Lertxundi Iñigo
- De La Cruz Alcorta Ainara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 62, S 8, H SS 42319, I/A 4 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: MURGIL ERAIKUNTZAK SL
Socio Único
- Aginalde Lertxundi Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 83, S 8, H SS 30950, I/A 2 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-20
Empresa: GURE KABITXO SL
Administrador Unico
- Aginalde Lertxundi Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 37, S 8, H SS 33218, I/A 1 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-20
Información de AGINALDE LERTXUNDI IÑIGO
Mostramos los datos de AGINALDE LERTXUNDI IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGINALDE LERTXUNDI IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos