AGENJO GRAGERA VICENTE
Informe ejecutivo de AGENJO GRAGERA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGENJO GRAGERA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE GESTION TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE SL | Consejero | 27/05/2021 |
VINCULACIONES DE AGENJO GRAGERA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGENJO GRAGERA VICENTE
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 32, S 8, H SE 28711, I/A 12 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-41
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 32, S 8, H SE 28711, I/A 12 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 31, S 8, H SE 28711, I/A 10 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-41
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 31, S 8, H SE 28711, I/A 10 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-41
Empresa: SODEOIL SL
Liquidador Solidario
- Agenjo Gragera Vicente
- Gentil Alperiz Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 87, S 8, H SE 43676, I/A 13 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-41
Empresa: SODEOIL SL
Liquidador Solidario
- Agenjo Gragera Vicente
- Gentil Alperiz Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 86, S 8, H SE 43676, I/A 11 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
Empresa: SODEOIL SL
Consejero
- Agenjo Gragera Vicente
- Gentil Alperiz Guillermo
- Pelegri Pedrosa Luis Vicente
Presidente
- Agenjo Gragera Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 86, S 8, H SE 43676, I/A 11 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 31, S 8, H SE 28711, I/A 9 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-41
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 31, S 8, H SE 28711, I/A 9 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 29, S 8, H SE 28711, I/A 6 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-41
VER MAS ACTOS
Información de AGENJO GRAGERA VICENTE
Mostramos los datos de AGENJO GRAGERA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGENJO GRAGERA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos