AGEITOS PEREZ TOMAS
Informe ejecutivo de AGEITOS PEREZ TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGEITOS PEREZ TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DSV AIR & SEA INTERNATIONAL SL | Apoderado Solidario | 16/12/2019 | |
DSV SOLUTIONS SPAIN SA | Apoderado Solidario | 16/12/2019 | |
DSV ROAD SPAIN SA | Apoderado Solidario | 16/12/2019 | |
DSV AIR & SEA SA | Apoderado Solidario | 16/12/2019 | |
SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS SLI SA | Apoderado | 13/12/2019 | |
TACISA TRANSITARIA SL | Apoderado | 09/12/2019 |
VINCULACIONES DE AGEITOS PEREZ TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGEITOS PEREZ TOMAS
Empresa: DSV AIR & SEA SA
Apoderado Solidario
- Ageitos Perez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43865 , F 16, S 8, H B 22368, I/A 417 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-08
Empresa: DSV ROAD SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Ageitos Perez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46930 , F 191, S 8, H B 369275, I/A 86 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Empresa: DSV SOLUTIONS SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Ageitos Perez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42083 , F 140, S 8, H B 369279, I/A 52 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Empresa: DSV AIR & SEA INTERNATIONAL SL
Apoderado Solidario
- Ageitos Perez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46793 , F 192, S 8, H B 531113, I/A 9 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Apoderado
- Ageitos Perez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34194 , F 177, S 8, H M 31110, I/A 42 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-28
Empresa: TACISA TRANSITARIA SL
Apoderado
- Ageitos Perez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 49, S 8, H C 38897, I/A 41 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-15
Empresa: RHENUS TRANS EUROPEAN ESPAÑA SL
Apoderado
- Ageitos Perez Tomas
- Richard Wyndham Cronin
- Rodriguez Pellicer Salvador
- Steven Jacob Adriaan Molenaar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43236 , F 71, S 8, H B 317917, I/A 38 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
Información de AGEITOS PEREZ TOMAS
Mostramos los datos de AGEITOS PEREZ TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGEITOS PEREZ TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos