AGANZO ARINA MIGUEL-LUIS
Informe ejecutivo de AGANZO ARINA MIGUEL-LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGANZO ARINA MIGUEL-LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES VALDEAUTO SPORT SL | Administrador Unico | 17/07/2015 | 28/08/2015 |
TALLERES VALDEAUTO SPORT SL | Administrador Unico | 16/01/2009 | 13/11/2009 |
VINCULACIONES DE AGANZO ARINA MIGUEL-LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGANZO ARINA MIGUEL-LUIS
Empresa: TALLERES VALDEAUTO SPORT SL
Administrador Unico
- Aganzo Arina Miguel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26339 , F 78, S 8, H M 474674, I/A 4 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Empresa: TALLERES VALDEAUTO SPORT SL
Administrador Unico
- Aganzo Arina Miguel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26339 , F 77, S 8, H M 474674, I/A 3 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-28
Empresa: TALLERES VALDEAUTO SPORT SL
Administrador Unico
- Aganzo Arina Miguel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26339 , F 77, S 8, H M 474674, I/A 2 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-28
Empresa: TALLERES VALDEAUTO SPORT SL
Administrador Unico
- Aganzo Arina Miguel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26339 , F 75, S 8, H M 474674, I/A 1 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-28
Información de AGANZO ARINA MIGUEL-LUIS
Mostramos los datos de AGANZO ARINA MIGUEL-LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGANZO ARINA MIGUEL-LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos