AFONSO RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES
Informe ejecutivo de AFONSO RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AFONSO RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION DE COLABORADORES SL | Administrador Unico | 12/07/2021 | |
AFONSO Y AFONSO ABOGADOS SL | Administrador Solidario | 01/12/2020 |
VINCULACIONES DE AFONSO RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AFONSO RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES
Empresa: TODO ROMER SL
Administrador Solidario
- Afonso Ramos Maria De Las Mercedes
- Gutierrez Pando Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21452 , F 39, S 8, H M 381507, I/A 3 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: UNION DE COLABORADORES SL
Administrador Unico
- Afonso Ramos Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42190 , F 90, S 8, H M 746913, I/A 1 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Empresa: INVERSIONES ENERO 2013 SL
Administrador Solidario
- Afonso Ramos Angel Luis
- Afonso Ramos Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30766 , F 102, S 8, H M 553622, I/A 2 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Empresa: AFONSO Y AFONSO ASESORES SL
Administrador Solidario
- Afonso Ramos Angel Luis
- Afonso Ramos Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682 , F 193, S 8, H M 30574, I/A 9 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Empresa: IURIS LEGAL SL
Liquidador
- Afonso Ramos Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23312 , F 26, S 8, H M 417996, I/A 2 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28
Empresa: IURIS LEGAL SL
Administrador Solidario
- Afonso Ramos Maria De Las Mercedes
- Alcantara Olazabal Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23312 , F 26, S 8, H M 417996, I/A 2 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28
Información de AFONSO RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES
Mostramos los datos de AFONSO RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AFONSO RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos