AFONSO GONZALEZ MAYRA
Informe ejecutivo de AFONSO GONZALEZ MAYRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AFONSO GONZALEZ MAYRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIODIVERSIDAD MEDIOAMBIENTE Y ESTUDIOS TECNICOS SL | Socio Unico | 01/02/2011 | 26/12/2018 |
BIODIVERSIDAD MEDIOAMBIENTE Y ESTUDIOS TECNICOS SL | Administrador Unico | 01/02/2011 | 26/12/2018 |
BIODIVERSIDAD MEDIOAMBIENTE Y ESTUDIOS TECNICOS SL | Liquidador | 26/12/2018 | 26/12/2018 |
AFONSO GONZALEZ MAYRA 000909170Y SLNE | Liquidador | 17/08/2015 | 17/08/2015 |
AFONSO GONZALEZ MAYRA 000909170Y SLNE | Socio Unico | 03/12/2009 | 17/08/2015 |
AFONSO GONZALEZ MAYRA 000909170Y SLNE | Administrador Unico | 03/12/2009 | 17/08/2015 |
AFONSO GONZALEZ MAYRA 000909170Y SLNE | Administrador Mancomunado | 03/12/2009 |
VINCULACIONES DE AFONSO GONZALEZ MAYRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AFONSO GONZALEZ MAYRA
Liquidador
- Afonso Gonzalez Mayra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3172 , F 145, S 8, H TF 48231, I/A 2 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-38
Administrador Unico
- Afonso Gonzalez Mayra
Liquidador
- Afonso Gonzalez Mayra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3172 , F 145, S 8, H TF 48231, I/A 2 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-38
Liquidador
- Afonso Gonzalez Mayra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809 , F 109, S 9, H TF 39008, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-38
Administrador Unico
- Afonso Gonzalez Mayra
Liquidador
- Afonso Gonzalez Mayra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809 , F 109, S 9, H TF 39008, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-38
Administrador Unico
- Afonso Gonzalez Mayra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3172 , F 142, S 8, H TF 48231, I/A 1 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38
Socio Único
- Afonso Gonzalez Mayra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3172 , F 142, S 8, H TF 48231, I/A 1 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38
Administrador Unico
- Afonso Gonzalez Mayra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809 , F 109, S 9, H TF 39008, I/A 2 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-38
Administrador Mancomunado
- Afonso Gonzalez Mayra
- Morera Bello Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809 , F 109, S 9, H TF 39008, I/A 2 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-38
Socio Único
- Afonso Gonzalez Mayra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809 , F 109, S 9, H TF 39008, I/A 2 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-38
Información de AFONSO GONZALEZ MAYRA
Mostramos los datos de AFONSO GONZALEZ MAYRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AFONSO GONZALEZ MAYRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos