AESCHLIMANN LIONEL
Informe ejecutivo de AESCHLIMANN LIONEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AESCHLIMANN LIONEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) SA | Presidente | 31/10/2017 | 18/07/2023 |
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) SA | Consejero | 31/10/2017 | 18/07/2023 |
MIRABAUD FINANZAS SOCIEDAD DE VALORES SA | Consejero | 27/07/2010 | 13/02/2015 |
VINCULACIONES DE AESCHLIMANN LIONEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AESCHLIMANN LIONEL
Consejero
- Aeschlimann Lionel
- Balanzat Suarez Manuel
- Martin Mayoral Raimundo
Presidente
- Aeschlimann Lionel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34010 , F 40, S 8, H M 551300, I/A 31 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34010 , F 37, S 8, H M 551300, I/A 20 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 203, S 8, H M 502894, I/A 44 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 84, S 8, H M 502894, I/A 3 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
Información de AESCHLIMANN LIONEL
Mostramos los datos de AESCHLIMANN LIONEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AESCHLIMANN LIONEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos