AERTSEN WALTER-CORNEL-PAUL
Informe ejecutivo de AERTSEN WALTER-CORNEL-PAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AERTSEN WALTER-CORNEL-PAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AERTSEN & ASOCIADOS SL | Apoderado | 12/06/2014 | 20/04/2023 |
AERTSEN & ASOCIADOS SL | Liquidador | 20/04/2023 | 20/04/2023 |
BROKERS ESTEPONA SL | Administrador Solidario | 14/03/2013 | 16/11/2015 |
AERTSEN & ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 10/10/2012 | 12/06/2014 |
VINCULACIONES DE AERTSEN WALTER-CORNEL-PAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AERTSEN WALTER-CORNEL-PAUL
Empresa: AERTSEN & ASOCIADOS SL
Liquidador
- Aertsen Walter-cornel-paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5056, L 3963, F 96, S 8, H MA115243, I/A 5 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-29
Empresa: BROKERS ESTEPONA SL
Administrador Solidario
- Aertsen Walter-cornel-paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5109, L 4016, F 129, S 8, H MA117154, I/A 2 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-29
Empresa: AERTSEN & ASOCIADOS SL
Apoderado
- Aertsen Walter-cornel-paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5056, L 3963, F 94, S 8, H MA115243, I/A 3 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-29
Empresa: AERTSEN & ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Aertsen Walter-cornel-paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5056, L 3963, F 94, S 8, H MA115243, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-29
Empresa: BROKERS ESTEPONA SL
Administrador Solidario
- Aertsen Walter-cornel-paul
- Contreras Mora Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5109, L 4016, F 128, S 8, H MA117154, I/A 1 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-29
Empresa: AERTSEN & ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Aertsen Walter-cornel-paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5056, L 3963, F 93, S 8, H MA115243, I/A 1 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-29
Información de AERTSEN WALTER-CORNEL-PAUL
Mostramos los datos de AERTSEN WALTER-CORNEL-PAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AERTSEN WALTER-CORNEL-PAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos